Hanes ariannol GREENFIELDS EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 287037
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.89m | £1.89m | £1.68m | £1.96m | £2.24m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.77m | £1.77m | £1.67m | £1.94m | £2.29m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £60.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £163.02k | £163.02k | £60.68k | £6.04k | £20.58k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £38.12k | £27.30k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.72m | £1.72m | £1.58m | £1.89m | £2.15m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £212 | £212 | £19 | £137 | £1.99k | |
|
Incwm - Arall | £14.40k | £14.40k | £31.20k | £30.80k | £33.88k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.77m | £1.77m | £1.67m | £1.94m | £2.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £13.81k | £0 | £0 | £12.71k | £13.70k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.25k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.