Hanes ariannol THE WILTON HOUSE TRUST
Rhif yr elusen: 287144
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.93m | £1.44m | £1.67m | £2.48m | £2.03m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.49m | £1.37m | £1.65m | £1.49m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £61.35k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £84.83k | £43.62k | £21.86k | £58.13k | £44.85k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.75m | £1.20m | £1.51m | £2.27m | £1.73m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £94.96k | £129.16k | £136.41k | £156.02k | £256.40k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £61.35k | £7.07k | £0 | £624 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.37m | £1.27m | £1.54m | £1.36m | £1.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £123.79k | £102.60k | £103.90k | £129.22k | £143.79k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £65.51k | £0 | £0 | £37.41k | £7.01k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £43.54k | £76.80k | £80.00k | £90.79k | £100.40k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.