SAINSBURY CENTRE ENDOWMENT FUND

Rhif yr elusen: 287378
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

During the year ended 31 July 2018 there were no changes in the general policies of the Trustees. The Trust remains a grant making trust making grants in accordance with the objects. The Trustees do not make grants in response to unsolicited applications nor to individuals.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2024

Cyfanswm incwm: £428,163
Cyfanswm gwariant: £464,200

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Y prif fodd i weithredu dibenion yw gwneud grantiau
Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Norfolk

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 16 Chwefror 1987: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Professor David John Maguire Ymddiriedolwr 23 May 2023
SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Derbyniwyd: Ar amser
THE SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE ARTS AND CULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
Joseph Christopher Burns Ymddiriedolwr 19 November 2019
THE SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE ARTS AND CULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Derbyniwyd: Ar amser
GATSBY TECHNICAL EDUCATION PROJECTS
Derbyniwyd: Ar amser
THE GATSBY CHARITABLE FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
GATSBY AFRICA
Derbyniwyd: Ar amser
CENTRE FOR CITIES
Derbyniwyd: Ar amser
PROFESSOR IAN PAUL DEWING Ymddiriedolwr 12 February 2019
SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Derbyniwyd: Ar amser
THE SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE ARTS AND CULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
DUNCAN IAN CALLAGHAN Ymddiriedolwr 26 June 2018
THE SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE ARTS AND CULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Derbyniwyd: Ar amser
PETER HESKETH Ymddiriedolwr 26 June 2018
THE SAINSBURY INSTITUTE FOR THE STUDY OF JAPANESE ARTS AND CULTURE
Derbyniwyd: Ar amser
SAINSBURY RESEARCH UNIT FOR THE ARTS OF AFRICA, OCEANIA AND THE AMERICAS
Derbyniwyd: Ar amser
HON AND V TRUSTEE LTD Ymddiriedolwr 07 December 1992
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £367.33k £335.02k £394.19k £401.73k £428.16k
Cyfanswm gwariant £441.65k £357.04k £418.88k £455.86k £464.20k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2024 23 Rhagfyr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2023 27 Tachwedd 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2023 27 Tachwedd 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2022 20 Rhagfyr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2021 09 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Gorffennaf 2020 27 Tachwedd 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Gorffennaf 2020 27 Tachwedd 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
DEED DATED 23 DECEMBER 1986
Gwrthrychau elusennol
FOR CHARITABLE PURPOSES CONNECTED WITH THE PROMOTION OF KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE VISUAL ARTS BY ALL MEANS AVAILABLE AT OR ASSOCIATED WITH THE CENTRE BUT PRIMARILY FOR CONTRIBUTING TOWARDS THE COST OF THE INSURANCE OF THE ROBERT AND LISA SAINSBURY COLLECTION.
Maes buddion
NOT DEFINED
Hanes cofrestru
  • 16 Chwefror 1987 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
5 Wilton Road
LONDON
SW1V 1AP
Ffôn:
02074100330
E-bost:
Dim gwybodaeth ar gael
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael