BENSTED'S CHARITY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
GRANTS MADE TO QUALIFIED APPLICANTS FOR THE RELIEF OF OLD, SICK AND INFIRM PERSONS, AND FOR THE PROVISION OF EDUCATIONAL AND RECREATIONAL FACILITIES. APPLICANTS MUST LIVE WITHIN THE AREA OF BENEFIT WHICH IS APPROXIMATELY THE TWENTY-FOUR PARISHES EAST OF TEYNHAM WITHIN THE BOUNDARY OF THE BOROUGH OF SWALE.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
Llywodraethu
- 28 Medi 1983: Cofrestrwyd
- BENSTEAD'S CHARITY (Enw blaenorol)
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cllr Claire Martin | Cadeirydd | 22 February 2022 |
|
|||||
Cllr Kieran Joseph Michael Golding | Ymddiriedolwr | 25 July 2023 |
|
|
||||
Cllr Hannah Amanda Perkin | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Cllr Richard James Lehmann | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Cllr Antony James Hook | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Timothy Randell Valentine | Ymddiriedolwr | 02 August 2021 |
|
|
||||
Cllr Ben Jonathan Martin | Ymddiriedolwr | 10 June 2019 |
|
|
||||
ANDREW BOWLES | Ymddiriedolwr | 25 July 2005 |
|
|
||||
MR MICHAEL COSGROVE | Ymddiriedolwr | 27 June 2005 |
|
|
||||
ANDREW HAROLD OSBORNE | Ymddiriedolwr | 23 August 1989 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £43.83k | £23.38k | £28.63k | £38.42k | £42.74k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.85k | £24.40k | £74.74k | £27.81k | £48.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 16 Ebrill 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 24 Mawrth 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 29 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | 74 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 13 Gorffennaf 2021 | 74 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 12 MAY 1989 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 19 JUL 2010 AS AMENDED BY SCHEME DATED 09 SEP 2016 as amended on 03 Feb 2020 as amended on 23 Feb 2023
Gwrthrychau elusennol
(1) THE RELIEF OF NEED OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT (THE INHABITANTS OF THE SAID AREA BEING HEREINAFTER REFERRED TO AS "THE SAID INHABITANTS"); (2) THE RELIEF OF DISTRESS AMONG THE SAID INHABITANTS; (3) THE PROVISION AND SUPPORT (WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE) OF FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER AND LEISURE TIME OCCUPATION; (4) THE PROVISION AND SUPPORT OF EDUCATIONAL FACILITIES FOR THE SAID INHABITANTS; (5) ANY OTHER CHARITABLE PURPOSE (WHETHER OR NOT OF A NATURE SIMILAR TO ANY OF THOSE HEREINBEFORE SPECIFIED) FOR THE BENEFIT OF THE SAID INHABITANTS; PROVIDED ALWAYS THAT SUCH PURPOSES SHALL EXTEND TO THOSE PURPOSES FOR WHICH PROVISION IS MADE OUT OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS, ONLY IF AND TO THE EXTENT TO WHICH IN THE OPINION OF THE TRUSTEES FURTHER PROVISION (IN ADDITION TO THOSE MADE OUT OF RATES, TAXES OR OTHER PUBLIC FUNDS) CAN PROPERLY BE MADE FOR SUCH PURPOSES.
Maes buddion
AREA OF THE FORMER FAVERSHAM UNION
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
THE ALEXANDER CENTRE
15-17 PRESTON STREET
FAVERSHAM
KENT
ME13 8NZ
- Ffôn:
- 01795859704
- E-bost:
- office@benstedscharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window