Hanes ariannol PREMIER CHRISTIAN MEDIA TRUST
Rhif yr elusen: 287610
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.13m | £13.97m | £10.79m | £10.51m | £11.66m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.98m | £13.88m | £9.87m | £10.74m | £11.60m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £6.30m | £9.52m | £8.08m | £7.72m | £8.99m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £51.38k | £31.59k | £0 | £38.02k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.78m | £4.42m | £2.55m | £2.42m | £2.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £433 | £1.15k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £158.70k | £324.71k | £42.45k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £221.62k | £343.69k | £49.33k | £120.80k | £441.95k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £8.24m | £12.88m | £6.88m | £8.70m | £9.77m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £735.87k | £994.84k | £2.99m | £2.04m | £1.83m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £96.83k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £63.89k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £4.62k | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.