THE NORTHERN CERAMIC SOCIETY

Rhif yr elusen: 287630
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Society holds regular lecture meetings, residential seminars, and organises a summer visit to reserve &/or private collections not normally open to the public. It also publishes Newsletters, a Journal (usually annually), and other additional occasional publications when appropriate material becomes available.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023

Cyfanswm incwm: £35,373
Cyfanswm gwariant: £35,449

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Yr Alban

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Medi 1983: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NCS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Dr RACHEL CONROY Cadeirydd 28 May 2016
Dim ar gofnod
Benjamin Miller Ymddiriedolwr 13 July 2023
TILES AND ARCHITECTURAL CERAMICS SOCIETY
Derbyniwyd: Ar amser
Claire Louise Blakey Ymddiriedolwr 27 May 2023
Dim ar gofnod
Kate Turner Ymddiriedolwr 27 May 2023
Dim ar gofnod
David Barker Ymddiriedolwr 21 May 2022
Dim ar gofnod
Rebecca Wallis Ymddiriedolwr 21 May 2022
Dim ar gofnod
Gaye Blake-Roberts Ymddiriedolwr 01 June 2019
Dim ar gofnod
Nicola Scott Ymddiriedolwr 19 May 2018
Dim ar gofnod
MIRANDA FRANCES GOODBY Ymddiriedolwr 20 May 2017
Re-Form Heritage
Derbyniwyd: Ar amser
Brian Allaker Ymddiriedolwr 06 June 2015
Dim ar gofnod
Mrs Pat Halfpenny Ymddiriedolwr 21 June 2014
Dim ar gofnod
JESSICA DAVIES Ymddiriedolwr 15 March 2011
Dim ar gofnod
DEBORAH SHEILA SKINNER Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023
Cyfanswm Incwm Gros £57.72k £34.67k £19.74k £38.50k £35.37k
Cyfanswm gwariant £59.53k £36.15k £21.05k £32.98k £35.45k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2023 30 Gorffennaf 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2022 26 Gorffennaf 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2022 26 Gorffennaf 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 18 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 19 Gorffennaf 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2019 17 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2019 17 Gorffennaf 2020 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
2 Petton Hall
Petton
Burlton
SHREWSBURY
SY4 5TH
Ffôn:
01939270752