KETTERING AND DISTRICT EISTEDDFOD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Eisteddfod, which takes place annually in March, is open to anyone from the ages of 5 to 105!! We are very well established in the town. We provide a valuable service to the local community giving a wide range of opportunities for people in the area to share their talents. There are three main sections: Speech and Drama, Instrumental and Vocal offering a variety of classes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Northampton
Llywodraethu
- 15 Mai 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 306048 THE LAWN YOUTH CENTRE TRUST
- 14 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 292172 NORTHAMPTON FESTIVAL OF THE PERFORMING ARTS
- 14 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1013625 OUNDLE FESTIVAL OF MUSIC AND DRAMA
- 14 Ionawr 2021: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1145643 NORTHAMPTONSHIRE MUSIC AND PERFORMING ARTS TRUST
- 14 Tachwedd 1983: Cofrestrwyd
- 14 Ionawr 2021: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2015 | 30/04/2016 | 30/04/2017 | 30/04/2018 | 30/04/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.02k | £7.65k | £7.39k | £7.40k | £174 | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.78k | £7.18k | £6.80k | £6.04k | £50 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2019 | 24 Chwefror 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2018 | 24 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2017 | 28 Hydref 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2017 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19TH SEPTEMBER 1983 AS AMENDED 13TH JUNE 1996 AND 7TH JUNE 2000
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE ARTS, AND IN PARTICULAR THE ARTS OF MUSIC, SPEECH AND DRAMA, AND DANCE IN ALL THEIR BRANCHES.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window