Hanes ariannol CAMDEN CHINESE COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 288008
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £730.29k | £617.05k | £584.48k | £520.84k | £522.61k | |
|
Cyfanswm gwariant | £663.66k | £595.22k | £485.37k | £484.03k | £533.02k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £236.23k | £207.10k | £232.76k | £223.44k | £253.86k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £2.98k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £20.66k | £19.93k | £42.96k | £13.92k | £24.51k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £229.03k | £188.80k | £169.18k | £208.54k | £184.86k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £475.53k | £402.80k | £236.46k | £256.52k | £313.02k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £362 | £354 | £1.45k | £28 | £223 | |
|
Incwm - Arall | £4.71k | £5.17k | £134.44k | £41.83k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £638.10k | £569.43k | £465.37k | £455.99k | £492.31k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £12.71k | £10.53k | £4.34k | £9.45k | £22.98k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £15.26k | £0 | £0 | £5.50k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £12.85k | £15.26k | £15.66k | £18.58k | £17.73k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.