Hanes ariannol HIGHGATE PRIMARY AND BLANCHE NEVILE PRIMARY SCHOOL ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 288558
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (57 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 14/08/2018 | 14/08/2019 | 31/10/2020 | 31/10/2021 | 31/10/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £58.86k | £44.26k | £32.09k | £38.15k | £52.68k | |
|
Cyfanswm gwariant | £27.00k | £50.14k | £11.15k | £37.97k | £36.09k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £206 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.