ymddiriedolwyr BLACKFRIARS OVERSEAS AID TRUST
Rhif yr elusen: 288585
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Geraldine Johnson | Cadeirydd | 01 June 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Ann | Ymddiriedolwr | 02 June 2024 |
|
|
||||
Mick Conefrey | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|
||||
Dame Helen Frances Ghosh | Ymddiriedolwr | 20 June 2021 |
|
|||||
Dr RENE BANARES-ALCANTARA | Ymddiriedolwr | 05 May 2017 |
|
|||||
JENNIFER MARJORIE DYE | Ymddiriedolwr | 10 July 2013 |
|
|
||||
Dr JOHN ERNEST THANASSOUUS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ROSALEEN OCKENDEN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DR FILOMENA NAVE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
ANGELA MACKEITH | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.