THE ARTS SOCIETY NORTH DEVON

Rhif yr elusen: 288694
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

The Society has as its objects the promotion and advancement of aesthetic education and the cultivation and study of the decorative and fine arts, and the giving of aid to the conservation of our national artistic heritage for the benefit of the public.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 May 2024

Cyfanswm incwm: £11,294
Cyfanswm gwariant: £11,713

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 13 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:
  • NDDFAS (Enw gwaith)
  • NORTH DEVON DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw gwaith)
  • THE NORTH DEVON DECORATIVE AND FINE ARTS SOCIETY (Enw blaenorol)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

6 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Irene Herman Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
Gwen Pearson Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
HELEN TURNER Ymddiriedolwr 11 January 2022
Dim ar gofnod
joan samuels Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
tricia palk Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod
barbara Vercoe Ymddiriedolwr 01 August 2019
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 31/05/2022 31/05/2023 31/05/2024
Cyfanswm Incwm Gros £5.05k £4.19k £4.21k £10.00k £11.29k
Cyfanswm gwariant £7.76k £5.40k £10.24k £12.36k £11.71k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2024 21 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2023 05 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Mai 2022 28 Hydref 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mai 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2021 17 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Medi 2020 23 Mehefin 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Medi 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Clapper Cottage
Bondleigh
NORTH TAWTON
Devon
EX20 2AU
Ffôn:
0183782980
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael