ST AGNES DISCRETIONARY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
support and further the Catholic tradition within the Church of England generally where such tradition is maintained; special reference to St Agnes Kennington Park though trustees have discretion to make grants to other churches or activities based at churches where such a tradition remains.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Lloegr
Llywodraethu
- 29 Chwefror 1984: Cofrestrwyd
- 23 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 28 Chwefror 2013: Re-registered
- FATHER JOHN WHITELAM'S CHARITY FUND (Enw gwaith)
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Brian Hatton | Ymddiriedolwr | 13 July 2022 |
|
|||||||
Deborah Elizabeth Hall | Ymddiriedolwr | 21 March 2021 |
|
|
||||||
Rev CLIVE WESLEY JONES | Ymddiriedolwr | 31 July 2019 |
|
|||||||
Jennifer Salau | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||||
MALCOLM TAYLOR | Ymddiriedolwr | 04 March 2013 |
|
|
||||||
JONATHAN MARTIN ROBIN PRICHARD | Ymddiriedolwr | 28 February 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.52k | £2.76k | £2.80k | £2.91k | £2.92k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.50k | £2.50k | £2.80k | £29 | £5.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 13 Awst 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 13 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Gorffennaf 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 23 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 23 Medi 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 07 FEBRUARY 1984
Gwrthrychau elusennol
(A) THE MAINTENANCE AND FURTHERANCE OF THE CATHOLIC TRADITION OF HT CHURCH OF ENGLAND TO THE BENEFIT OF THE CHURCH OF ENGLAND GENERALLY WHERE SUCH TRADITION IS MAINTAINED BUT WITHOUT LIMITING THE DISCRETION OF THE TRUSTEES WITH SPECIAL REFERENCE TO SAINT AGNES KENNINGTON PARK WHILE SUCH CHURCH MAINTAINS SUCH CATHOLIC TRADITION AS TO BE BY GOD'S HELP A LASTING WITNESS FOR THE ADVANCEMENT OF HIS GLORY AND THE GOOD OF HIS CHURCH AND (B) FOR THE AVOIDANCE OF DOUBT THE TRADITION THAT IS HERE REFERRED TO IS THAT OF FAITH AND ORDER IN THE UNDIVIDED CHURCH SUCH AS DENIES THE POSSIBILITY OF FEMALE ORDINATION AND CONSECRATION. (SEE TRUST DEED FOR FULL DETAILS).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1 NEW DORSET STREET
BRIGHTON
BN1 3LL
- Ffôn:
- 01273202497
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window