Hanes ariannol ST JOSEPH'S SCHOOL, LAUNCESTON

Rhif yr elusen: 289048
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.40m £2.37m £2.63m £2.85m £2.95m
Cyfanswm gwariant £2.22m £2.15m £2.42m £2.63m £2.80m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £63.11k £30.08k N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £1.48k £0 £5.55k £2.55k £7.60k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £2.32m £2.33m £2.61m £2.83m £2.93m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £11.00k £9.45k £9.81k £9.83k £9.72k
Incwm - Arall £66.89k £33.08k £2.06k £3.05k £1.80k
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £2.22m £2.15m £2.42m £2.63m £2.80m
Gwariant - Ar godi arian £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £7.57k £8.01k £0 £8.76k £10.38k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0