Hanes ariannol AGE UK HAMMERSMITH & FULHAM
Rhif yr elusen: 289124
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £379.38k | £615.22k | £515.03k | £547.56k | £776.34k | |
|
Cyfanswm gwariant | £457.42k | £489.85k | £540.88k | £639.23k | £815.19k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £211.50k | £160.00k | £160.00k | £211.50k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £14.67k | £239.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £278.81k | £259.37k | £219.80k | £429.46k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £102.31k | £36.83k | £95.60k | £107.17k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £225.46k | £163.85k | £232.10k | £238.87k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £3.87k | £3.48k | £61 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | £4.77k | £51.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £186.72k | £15.82k | £0 | £23.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £435.92k | £487.23k | £554.47k | £736.75k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £53.93k | £53.65k | £84.75k | £78.44k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £20.57k | £18.81k | £14.30k | £24.09k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.