Hanes ariannol MUSIC AT OXFORD
Rhif yr elusen: 289324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £273.87k | £609.37k | £109.49k | £319.15k | £216.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £261.53k | £257.47k | £142.53k | £333.38k | £625.33k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £512.83k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £83.65k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £442 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £12.46k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £359.97k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £231.74k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £25.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £4.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £1.23k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.