ymddiriedolwyr MUSIC AT OXFORD
Rhif yr elusen: 289324
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Rivers | Cadeirydd | 18 July 2018 |
|
|
||||
Claire Louise Spencer Booth | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Judith Rose Unwin | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Skilton Robert | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Desmond Mark Oliver | Ymddiriedolwr | 10 July 2023 |
|
|
||||
Dr Peter John Alsop | Ymddiriedolwr | 19 July 2022 |
|
|
||||
Ian Charles Stewart Ritchie | Ymddiriedolwr | 27 January 2020 |
|
|||||
JULIE BOND | Ymddiriedolwr | 06 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.