ymddiriedolwyr THE MILITARY HISTORICAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 289326
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIGADIER CLIVE RICHARD ELDERTON CBE | Cadeirydd | 02 September 2011 |
|
|
||||
BRIGADIER JAMES KENNETH TANNER OBE | Ymddiriedolwr | 09 September 2023 |
|
|||||
ANTHONY McCLENAGHAN | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
LIEUTENANT COLONEL CHRISTOPHER ANDREW MILLWATER | Ymddiriedolwr | 12 September 2020 |
|
|
||||
Timothy David Withey | Ymddiriedolwr | 21 September 2019 |
|
|
||||
Patrick Crowley | Ymddiriedolwr | 10 September 2016 |
|
|||||
Dr JOHN ALAN MURDOCH | Ymddiriedolwr | 12 October 2013 |
|
|||||
GARY GIBBS | Ymddiriedolwr | 02 September 2011 |
|
|
||||
MR BILL HERBERT | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.