ymddiriedolwyr FELLOWSHIP OF ST JOHN (UK) TRUST ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 289862
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV CHARLES CARD-REYNOLDS | Cadeirydd |
|
|
|||||||
John Howard Riley | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|||||||
DAVID BALLANCE | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|||||||
Rev JOHN RICHARD CHAMBERS | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||||
REV Grant Lambert Naylor | Ymddiriedolwr | 16 May 2018 |
|
|
||||||
Baroness Angela Harris | Ymddiriedolwr | 07 May 2014 |
|
|
||||||
Rev STEPHEN GEORGE ANDERSON | Ymddiriedolwr | 06 July 2012 |
|
|
||||||
REV ANDREW MALCOLM | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.