SENSE, THE NATIONAL DEAFBLIND AND RUBELLA ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Sense exists so that no one who is deafblind or has other complex disabilities is isolated, left out, or unable to fulfil their potential. Across the country, we support children and adults to communicate and experience the world. We provide information and advice, offer a wide range of flexible services and campaign for the rights of people with complex disabilities to take part in life.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£94,976,185
Roddion a chymynroddion | £13.98m | |
Weithgareddau elusennol | £64.41m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £15.75m | |
Buddsoddiadau | £471.01k | |
Arall | £371.98k |
Cyfanswm gwariant:
£97,474,231
Codi arian | £6.40m | |
Weithgareddau elusennol | £73.68m | |
Arall | £17.40m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £57,167,458 o 480 gontract(au) llywodraeth a £463,138 o 9 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £23.80m | |
Gwariant elusennol | £73.68m |
Pobl

2851 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
2000 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 19 |
£70k i £80k | 7 |
£80k i £90k | 1 |
£90k i £100k | 3 |
£100k i £110k | 3 |
£110k i £120k | 1 |
£150k i £200k | 1 |
Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
Llywodraethu
- 25 Mai 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078181 THE MONDAY CLUB FOR THE BLIND
- 08 Ionawr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 700656 COVENTRY SOCIETY FOR THE BLIND
- 11 Rhagfyr 2020: y derbyniwyd cronfeydd gan 1101417 THE KERTES FOUNDATION
- 09 Tachwedd 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078359 DUNSTABLE AND DISTRICT DISABLED SPORTS
- 27 Mawrth 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 294455 THE OTTERHAYES TRUST
- 26 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1067367 MUSIC IN MOTION
- 26 Gorffennaf 1984: Cofrestrwyd
- S E N S E (Enw gwaith)
- SENSE (Enw gwaith)
- THE NATIONAL DEAFBLIND AND RUBELLA ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- THE NATIONAL DEAF-BLIND AND RUBELLA ASSOCIATION (Enw blaenorol)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
- Arolygiaeth Gofal cymru (CIW)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Nicholas Cammies | Cadeirydd | 12 December 2024 |
|
|
||||
Jeremy Christian Larsson | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|||||
Alicia McDonnell | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
PHILIP CHARLES ROBERTSHAW | Ymddiriedolwr | 12 December 2024 |
|
|
||||
Benjamin Francis Cooper | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Vivienne Helen Hoskins | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Mark Westwell | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Nathan Taylor | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Simon Terry Jones | Ymddiriedolwr | 10 December 2019 |
|
|||||
Brian Symington | Ymddiriedolwr | 20 March 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £69.87m | £75.23m | £82.52m | £86.53m | £94.98m | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.47m | £70.33m | £78.21m | £90.24m | £97.47m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £46.42m | £47.92m | £48.25m | £49.51m | £57.17m | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £2.09m | £5.36m | £976.99k | £438.63k | £463.14k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.16m | £13.65m | £12.95m | £12.87m | £13.98m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £11.00m | £4.48m | £12.38m | £13.71m | £15.75m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £48.51m | £51.19m | £53.89m | £59.15m | £64.41m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £45.99k | £125.40k | £28.94k | £298.87k | £471.01k | |
|
Incwm - Arall | £160.51k | £5.78m | £3.27m | £491.01k | £371.98k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £2.73m | £4.06m | £4.00m | £3.86m | £4.21m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £53.20m | £54.21m | £60.45m | £69.67m | £73.68m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £16.27m | £4.01m | £4.86m | £5.58m | £6.40m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £64.78k | £37.00k | £21.64k | £74.38k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £12.11m | £12.91m | £15.00m | £17.40m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £30.84m | £30.25m | £31.44m | £33.93m | £35.84m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £447 | £450 | £450 | £450 | £450 | |
|
Cyfanswm asedau | £22.30m | £29.17m | £28.98m | £25.79m | £22.06m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | -£6.61m | -£10.03m | -£869.00k | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £14.86m | £16.84m | £14.13m | £8.96m | £9.34m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 30 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 13 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 26 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 22 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 15/06/1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 23/09/1990 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/09/1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 19/09/1993 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 04/07/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 11/11/2006 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 20/10/2012 as amended on 16 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
3 Objects The objects for which the Charity is established (the "Objects") are to: 3.1 primarily support and promote the interests of persons who are deafblind or have multi-sensory impairments; 3.2 and to support persons who, by virtue of having a learning disability or one or more mental or physical impairments, or sensory impairment(s), require care and/or communication support (together, the "beneficiaries").
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SENSE
101 PENTONVILLE ROAD
LONDON
N1 9LG
- Ffôn:
- 0300 330 9260
- E-bost:
- Clare.O'Donovan@sense.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window