Hanes ariannol MACHZIKE HADATH COMMUNITY

Rhif yr elusen: 289999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £123.59k £81.67k £204.05k £169.46k £198.24k
Cyfanswm gwariant £130.69k £58.40k £130.52k £199.29k £203.22k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A