Hanes ariannol THE OXFORD CENTRE FOR MISSION STUDIES
Rhif yr elusen: 290112
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.14m | £1.23m | £1.30m | £1.35m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.09m | £1.12m | £1.01m | £1.06m | £1.28m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £28.69k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £335.98k | £425.41k | £557.29k | £567.59k | £416.27k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £1.20k | £0 | £500 | £700 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £805.17k | £801.38k | £745.29k | £777.13k | £710.03k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.24k | £1.11k | £81 | £682 | £9.72k | |
|
Incwm - Arall | £2.00k | £0 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £36.42k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.09m | £1.11m | £1.01m | £1.06m | £1.28m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £3.18k | £834 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £33.13k | £12.09k | £22.22k | £35.10k | £31.27k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £5.95k | £5.00k | £5.00k | £9.00k | £5.24k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £5.00k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.