Hanes ariannol CHEAM SCHOOL EDUCATIONAL TRUST
Rhif yr elusen: 290143
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.76m | £7.33m | £7.23m | £7.91m | £8.76m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.50m | £7.11m | £7.13m | £7.37m | £7.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £402.86k | £177.78k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £11.17k | £5.00k | £4.32k | £1.13k | £96.32k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £192.95k | £2.36k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £7.51m | £6.91m | £7.05m | £7.90m | £8.62m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £4.20k | £9.51k | £911 | £1.56k | £16.09k | |
|
Incwm - Arall | £42.74k | £406.01k | £182.19k | £8.41k | £29.87k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.43m | £7.11m | £7.10m | £7.35m | £7.90m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £69.46k | £0 | £28.35k | £14.95k | £4.16k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £18.90k | £20.52k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.