THE DOREEN KING FOUNDATION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To assist present and former pupils of Pewsey Vale School with grants towards specialist clothing, books, travel, tools when entering further or higher education. Also assist school in specific projects.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2022
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Wiltshire
Llywodraethu
- 22 Mai 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1123126 THE COMMUNITY FOUNDATION FOR WILTSHIRE & SWINDON
- 21 Medi 1984: Cofrestrwyd
- 22 Mai 2023: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
- Buddsoddi
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2018 | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.50k | £2.60k | £2.67k | £2.35k | £2.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.47k | £2.49k | £2.92k | £2.09k | £1.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 16 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 19 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 29 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 30 AUGUST 1984 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 25 MAR 2019
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING THE EDUCATION (INCLUDING SOCIAL AND PHYSICAL TRAINING) OF PUPILS AT PEWSEY VALE SCHOOL.
Maes buddion
CATCHMENT AREA OF PEWSEY VALE SCHOOL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window