AGUDAS ISRAEL ORGANISATION OF GREAT BRITAIN

Rhif yr elusen: 290191
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Acts As An Umbrella organisation. Provides advice. Makes grants to organisations and individuals

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 05 April 2024

Cyfanswm incwm: £349,203
Cyfanswm gwariant: £381,398

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
  • Gweithgareddau Crefyddol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Medi 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
IAN HEITNER Ymddiriedolwr 30 January 2025
BETH ABRAHAM SYNAGOGUE LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ADENFIRST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ITZCHOK MEYER CYMERMAN TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
CANONSTATES LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
COLEL POLEN KUPATH RAMBAN LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
TRUEMART LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
RUSSIAN IMMIGRANT AID FUND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
JOSEPH SCHLEIDER Ymddiriedolwr 29 March 2023
ZEIRE AGUDA
Derbyniwyd: Ar amser
THE ZEIRE AGUDATH ISRAEL GENERAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
YESODEY HATORAH TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
HENRY BONDI Ymddiriedolwr 01 April 2022
B H GUR LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
DENCOMMON LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
KEREN HATORAH
Derbyniwyd: Ar amser
RUSSIAN IMMIGRANT AID FUND LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
ROBERT GRUSSGOTT Ymddiriedolwr 01 April 2022
UOHC PROPERTIES LTD
Derbyniwyd: Ar amser
BIKUR CHOLIM LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE ZEIRE AGUDATH ISRAEL GENERAL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
A T.I.M.E. LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
AGUDAS ISRAEL COMMUNITY SERVICES
Derbyniwyd: Ar amser
THE UNION OF ORTHODOX HEBREW CONGREGATIONS
Derbyniwyd: Ar amser
THE ELIEZER FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
BRITEFIELD TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Rabbi Jacob Meir Rosenbaum Ymddiriedolwr 10 December 2013
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £98.06k £56.52k £73.67k £105.48k £349.20k
Cyfanswm gwariant £94.77k £48.89k £64.52k £66.10k £381.40k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £35.26k £12.35k £1.66k N/A £27.00k

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2024 04 Chwefror 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2023 05 Chwefror 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2022 20 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2022 20 Medi 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2021 20 Rhagfyr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2021 20 Rhagfyr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 05 Ebrill 2020 01 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 05 Ebrill 2020 01 Chwefror 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Agudas Israel Of Great Britain
97 Stamford Hill
LONDON
N16 5DN
Ffôn:
07966153532
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael