ymddiriedolwyr CRANBROOK SCHOOL TRUST
Rhif yr elusen: 290237
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
James Peace | Cadeirydd | 01 March 2014 |
|
|
||||
Rev Richard King | Ymddiriedolwr | 01 March 2024 |
|
|
||||
Nicolas Dowler | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Francesca Whitelaw | Ymddiriedolwr | 07 December 2022 |
|
|
||||
Sarah Hamilton | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|||||
Gordon Young | Ymddiriedolwr | 01 July 2015 |
|
|
||||
Andrew Cragg | Ymddiriedolwr | 01 September 2001 |
|
|
||||
PHILIP THOMPSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.