THE BOURNEMOUTH LEUKAEMIA FUND

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The role of the Bournemouth Leukaemia Fund is to support local research into the cause, diagnosis, natural history and treatment of patients with chronic lymphoproliferative disorders, especially chronic lymphocytic leukaemia. This is achieved by funding salaries, reagent costs and attendance at meetings to present research data.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Dorset
- Hampshire
Llywodraethu
- 12 Hydref 1984: Cofrestrwyd
- BOURNEMOUTH BLOOD RESEARCH FUND (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr David Bruce | Ymddiriedolwr | 30 November 2022 |
|
|
||||
Stephen Harding | Ymddiriedolwr | 03 March 2022 |
|
|
||||
Alexandra Renee Grainey | Ymddiriedolwr | 07 July 2017 |
|
|
||||
Dr Rachel Hall | Ymddiriedolwr | 23 June 2017 |
|
|||||
Dr JOSEPH CHACKO | Ymddiriedolwr | 07 July 2015 |
|
|
||||
Dr RENATA WALEWSKA | Ymddiriedolwr | 09 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £66.68k | £19.14k | £18.12k | £5.08k | £50.35k | |
|
Cyfanswm gwariant | £123.37k | £102.63k | £22.32k | £24.26k | £20.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2025 | 166 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 15 Ebrill 2025 | 166 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Tachwedd 2022 | 23 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Mawrth 2022 | 128 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Ionawr 2021 | 87 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 7TH SEPTEMBER 1984
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE ANY CHARITABLE MEDICAL PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY IN THE COUNTIES OF HAMPSHIRE AND DORSET AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION AND TRAINING AND THE RESEARCH AND TREATMENT OF LEUKAEMIA AND ALL ANCILLARY WORK IN CONNECTION THEREWICH AT THE ROYAL VICTORIA HOSPITAL BOSCOMBE BOURNEMOUTH IN DORSET OR ANY HOSPITAL REPLACING OR BUILT IN CONJUNTION WITH OR IN ADDITION TO THE SAME PROVIDING THAT THE USEFUL RESULTS OF SUCH RESEARCH WILL BE PUBLISHED.
Maes buddion
COUNTIES OF HAMPSHIRE AND DORSET
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROYAL BOURNEMOUTH HOSPITAL
CASTLE LANE EAST
BOURNEMOUTH
BH7 7DW
- Ffôn:
- 0300 019 4803
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window