THE JEWISH EDUCATIONAL AND CULTURAL FOUNDATION

Rhif yr elusen: 290391
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

JECF makes discretionary grants for educational and cultural purposes both to individuals and other charities.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 19 March 2024

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
  • Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
  • Grwpiau Diffi Niedig Eraill
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
  • Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr
  • Israel
  • Unol Daleithiau

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 06 Tachwedd 1984: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

2 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
HERTZ KAHAN Ymddiriedolwr
THE CHEVRAS EZRAS NITZROCHIM TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
KUPAS TZEDOKO VOCHESED TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
MIFAL TEMICHA LENESIYIN TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
OTSER GEMILLUS CHASODIM
Derbyniwyd: Ar amser
MOISHE ROTTENBERG Ymddiriedolwr
BEIS KOSOV
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 19/03/2020 19/03/2021 19/03/2022 19/03/2023 19/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £0 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 19 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 11 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 19 Mawrth 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mawrth 2023 08 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mawrth 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mawrth 2022 17 Tachwedd 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mawrth 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mawrth 2021 09 Tachwedd 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mawrth 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 19 Mawrth 2020 09 Rhagfyr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 19 Mawrth 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
40 HEATHLAND ROAD
LONDON
N16 5LZ
Ffôn:
02088096151
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael