Hanes ariannol INSTITUTE OF OUR LADY OF MERCY

Rhif yr elusen: 290544
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £10.78m £8.90m £9.12m £9.59m £14.73m
Cyfanswm gwariant £17.48m £15.39m £14.12m £14.93m £24.25m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £858.83k £776.65k £737.56k £609.33k £982.10k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A £234.72k £162.10k £10.67k £40.40k
Incwm o roddion a chymynroddion £387.43k £68.52k £61.81k £26.84k £111.15k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £7.18m £6.18m £5.81m £5.92m £9.44m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £3.17m £2.61m £2.79m £2.83m £4.28m
Incwm - Arall £37.04k £37.47k £457.54k £821.76k £903.40k
Incwm - Cymynroddion £286.37k £0 £0 £0 £46.80k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £16.60m £14.96m £13.74m £14.67m £23.97m
Gwariant - Ar godi arian £271.43k £206.48k £206.33k £262.05k £273.35k
Gwariant - Llywodraethu £483.49k £635.02k £768.86k £918.02k £3.17m
Gwariant - Sefydliad grantiau £499.79k £574.53k £478.51k £440.39k £832.84k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £271.43k £206.48k £206.33k £262.05k £273.35k
Gwariant - Arall £612.00k £227.24k £168.38k £0 £0