THE F G ROBERTS CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 290711
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

GENERAL CHARITABLE PURPOSES

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 January 2022

Cyfanswm incwm: £43,750
Cyfanswm gwariant: £23,001

Codi arian

Nid yw'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 17 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1070532 RAINBOW TRUST CHILDREN'S CHARITY
  • 17 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 800222 CHERRY TREES
  • 17 Mawrth 2023: y trosglwyddwyd cronfeydd i 288018 THE CHILDREN'S TRUST
  • 04 Rhagfyr 1984: Cofrestrwyd
  • 17 Mawrth 2023: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Rheoli risg
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/01/2018 31/01/2019 31/01/2020 31/01/2021 31/01/2022
Cyfanswm Incwm Gros £50.00k £62.50k £0 £62.50k £43.75k
Cyfanswm gwariant £46.75k £47.00k £60.00k £57.50k £23.00k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2023 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2023 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2022 31 Mai 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2022 31 Mai 2022 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2021 23 Medi 2021 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Ionawr 2020 09 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Ionawr 2020 Not Required