APT ACTION ON POVERTY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Action on Poverty's vision is a world where everyone can work with pride for a better future. We work in partnership with people in East and West Africa to build livelihoods and transform lives; addressing barriers to safe and lasting work, hunger and injustice. These changemakers access vital skills and resources needed to earn a living and address the root causes of poverty.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£936,287
Roddion a chymynroddion | £114.56k | |
Weithgareddau elusennol | £816.41k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £3.66k | |
Arall | £1.66k |
Cyfanswm gwariant:
£811,523
Codi arian | £74.40k | |
Weithgareddau elusennol | £737.12k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £74.40k | |
Gwariant elusennol | £737.12k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £124.76k |
Pobl

7 Gweithwyr
9 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cenia
- Sierra Leone
- Tanzania
- Uganda
Llywodraethu
- 23 Ionawr 1985: Cofrestrwyd
- APT ENTERPRISE DEVELOPMENT (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAKE BHARIER | Cadeirydd | 08 December 2019 |
|
|||||
Abidemi Yvonne Sanni | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Carol Jane Sherman | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Enitan Anuoluwapo Olowookere | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||
Benjamin Cumming | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Amber Beth Honey | Ymddiriedolwr | 24 March 2021 |
|
|
||||
David Andrew Elliott | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Helen Jane Altshul | Ymddiriedolwr | 11 December 2018 |
|
|
||||
Dr Brian Stephen Capper | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £527.24k | £841.27k | £940.85k | £807.77k | £936.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £550.47k | £806.86k | £783.77k | £950.10k | £811.52k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £235.40k | £436.98k | £157.16k | £10.00k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £60.01k | £143.14k | £74.13k | £134.26k | £114.56k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £464.91k | £697.65k | £866.64k | £671.36k | £816.41k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £488 | £319 | £86 | £2.15k | £3.66k | |
|
Incwm - Arall | £1.83k | £160 | £0 | £0 | £1.66k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £5.37k | £69.58k | £0 | £0 | £20.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £529.84k | £772.47k | £723.59k | £868.86k | £737.12k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £20.63k | £34.39k | £60.18k | £81.24k | £74.40k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £5.22k | £51.50k | £44.51k | £46.90k | £48.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £638.56k | £550.97k | £0 | £513.53k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.24k | £1.41k | £682 | £210 | £547 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £389.26k | £423.32k | £585.03k | £442.92k | £567.21k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £11.93k | £11.75k | £15.65k | £15.40k | £15.27k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 30 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Mehefin 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 04 Mehefin 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 17 DEC 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 15 APR 1992 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 MAY 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 MAR 2011 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 APR 2016
Gwrthrychau elusennol
THE COMPANY IS ESTABLISHED TO RELIEVE POVERTY AND IN PARTICULAR TO RELIEVE POVERTY AMONGST PEOPLE LIVING IN THIRD WORLD COUNTRIES WHO ARE POOR BY REASON OF BEING UNABLE TO EARN THEIR LIVING, THROUGH THE PROVISION OF GENERAL AND TECHNICAL ADVICE ON THE ESTABLISHMENT (INCLUDING THE OPERATION) OF BUSINESS AND NON-PROFIT ENTERPRISES, THE PROVISION OF EDUCATION, TRAINING AND RE-TRAINING IN THE SKILLS REQUIRED FOR EMPLOYMENT AND SELF EMPLOYMENT , THE PROVISION OF RAW MATERIALS AND OTHER GOODS, AND THROUGH THE DESIGN AND DEVELOPMENT OF MACHINERY AND EQUIPMENT APPROPRIATE FOR USE IN AREAS OF NEED, AND THE PROMOTION OF SUCH DESIGNS, BY ALL SUITABLE MEANS.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
111 Gloucester Road
Bishopston
BRISTOL
BS7 8AT
- Ffôn:
- 01386861294
- E-bost:
- info@aptuk.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window