Hanes ariannol VIVA CHAMBER ORCHESTRA LTD
Rhif yr elusen: 291046
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £733.23k | £665.50k | £695.07k | £521.06k | £567.81k | |
|
Cyfanswm gwariant | £736.84k | £692.12k | £527.54k | £668.70k | £623.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £65.60k | £157.14k | £75.12k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £243.71k | £10.00k | £76.64k | £157.14k | £13.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £83.52k | £34.29k | £177.68k | £14.77k | £103.38k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £3.58k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £591.06k | £580.36k | £486.94k | £490.09k | £457.01k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £14 | £111 | £22 | £6 | £654 | |
|
Incwm - Arall | £11.85k | £50.73k | £30.43k | £16.19k | £3.19k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £5.10k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £563.76k | £517.14k | £357.30k | £496.50k | £397.11k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.48k | £38.28k | £36.46k | £38.80k | £41.09k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £4.89k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £132.59k | £136.70k | £133.78k | £133.40k | £185.18k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.