Hanes ariannol NEWBURY CHORAL SOCIETY

Rhif yr elusen: 291321
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.20k £7.95k £17.88k £19.05k £19.74k
Cyfanswm gwariant £11.44k £4.50k £13.05k £11.38k £15.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A