TIMOTHY JEFFERSON FIELD RESEARCH FUND

Rhif yr elusen: 291466
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

To award and recognise acheivement in geological research.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £0
Cyfanswm gwariant: £0

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Cymru A Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 04 Gorffennaf 1991: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Trust
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

23 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Ruth Allington Cadeirydd 25 June 2021
ECTON MINE EDUCATIONAL TRUST
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Jonathan Gordon Gluyas Ymddiriedolwr 14 June 2023
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Chiara Maria Petrone Ymddiriedolwr 14 June 2023
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Elizabeth Jane Withington Ymddiriedolwr 14 June 2023
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Katherine Sian Davies-Vollum Ymddiriedolwr 14 June 2023
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr David Peter Giles Ymddiriedolwr 14 June 2023
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Anna Frances Bird Ymddiriedolwr 08 June 2022
Dim ar gofnod
Prof Mark William Anderson Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Natasha Joanne Dowey Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Hollie Elizabeth Fisher Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Prof Daniel Paul Le Heron Ymddiriedolwr 08 June 2022
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Benjamin James Lepley Ymddiriedolwr 08 June 2022
Dim ar gofnod
Prof Mark Allen Ymddiriedolwr 25 June 2021
Dim ar gofnod
Dr Amanda Owen Ymddiriedolwr 25 June 2021
Dim ar gofnod
Martin Griffin Ymddiriedolwr 25 June 2021
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Neil Frewin Ymddiriedolwr 25 June 2021
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Keith Jonathan Myers Ymddiriedolwr 25 June 2021
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Peter John Christopher Loader Ymddiriedolwr 25 June 2021
Dim ar gofnod
Hannah Lucy Thomas Ymddiriedolwr 25 June 2021
Dim ar gofnod
Dr Michael Olatunde Kehinde Ymddiriedolwr 04 June 2020
AGAPE LIFE PROJECT
Derbyniwyd: Ar amser
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Dr Jennifer Susan Gilbert Ymddiriedolwr 04 June 2020
THE GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
Derbyniwyd: Ar amser
Gemma Marie Sherwood Ymddiriedolwr 06 June 2019
Dim ar gofnod
Professor James Sydney Griffiths Ymddiriedolwr 06 June 2018
LEAGUE OF FRIENDS OF DERRIFORD HOSPITAL
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm gwariant £8 £0 £0 £0 £0
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 17 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 30 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 02 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 02 Medi 2022 306 diwrnod yn hwyr
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 02 Gorffennaf 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
GEOLOGICAL SOCIETY OF LONDON
BURLINGTON HOUSE
PICCADILLY
LONDON
W1J 0BG
Ffôn:
0207 434 9944