ymddiriedolwyr THE TWYFORD WATERWORKS TRUST
Rhif yr elusen: 291720
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Graham Feldwick | Cadeirydd | 22 September 2019 |
|
|
||||
Robert Adam Fish | Ymddiriedolwr | 16 October 2022 |
|
|||||
JOHN PHILIP ATHERTON | Ymddiriedolwr | 19 January 2020 |
|
|||||
Matthew Feldwick | Ymddiriedolwr | 22 September 2019 |
|
|
||||
Andrew Dickson | Ymddiriedolwr | 22 October 2017 |
|
|
||||
Susan Jayne Cook | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
||||
STEVE SMITH | Ymddiriedolwr | 18 March 2013 |
|
|
||||
RICHARD ALEXANDER BROADWAY | Ymddiriedolwr | 13 March 2012 |
|
|
||||
ALAN STEPHEN DOWN | Ymddiriedolwr | 08 January 2006 |
|
|
||||
PAM MOORE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RAY CAINE | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
COLIN BILLINGHURST | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.