ymddiriedolwyr THE JESUS LANE TRUST
Rhif yr elusen: 292017
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Piyush Jani | Cadeirydd | 03 June 2015 |
|
|||||
Eloise Constance James | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|
||||
Nathan James Buttery | Ymddiriedolwr | 26 May 2023 |
|
|||||
Claire Alldritt | Ymddiriedolwr | 29 November 2021 |
|
|||||
Laura Hargreaves Sanderson | Ymddiriedolwr | 23 November 2020 |
|
|
||||
PROFESSOR PETER ROBINSON | Ymddiriedolwr | 04 November 2014 |
|
|||||
Rev ALASDAIR PAINE | Ymddiriedolwr | 31 October 2011 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.