THE CHATHAM HISTORIC DOCKYARD TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Trust's primary objectives are the presentation of The Historic Dockyard Chatham, the most complete 18th Century dockyard in the world, and the education of the public in its historical, architectural and arcaheological importance.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£9,565,744
Roddion a chymynroddion | £1.05m | |
Weithgareddau elusennol | £6.56m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.93m | |
Buddsoddiadau | £30.53k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£9,544,126
Codi arian | £1.97m | |
Weithgareddau elusennol | £7.58m | |
Arall | £0 |
£71,843 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £947,161 o 4 grant(iau) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.97m | |
Gwariant elusennol | £7.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £21.62k |
Codi arian a Arall Gwariant | £1.97m | |
Gwariant elusennol | £7.58m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £93.46k |
Pobl

145 Gweithwyr
11 Ymddiriedolwyr
150 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 2 |
£70k i £80k | 2 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Medway
Llywodraethu
- 10 Gorffennaf 1985: Cofrestrwyd
- THE HISTORIC DOCKYARD CHATHAM (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Sir Trevor Alan Soar OBE | Cadeirydd | 26 May 2016 |
|
|
||||||
Harinder Singh Mahil | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Diane Elizabeth Lees | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|||||||
Anthony David Jones | Ymddiriedolwr | 23 May 2024 |
|
|
||||||
Deirdre Anne Wells | Ymddiriedolwr | 24 May 2022 |
|
|||||||
Robert John Allison | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|||||||
Duncan Henry Wilson OBE | Ymddiriedolwr | 27 February 2020 |
|
|
||||||
Paul Jackson OBE | Ymddiriedolwr | 23 May 2019 |
|
|
||||||
Sarah Elizabeth Roots | Ymddiriedolwr | 24 February 2018 |
|
|
||||||
William Anthony Corbett | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
|
||||||
Paul David Hudson | Ymddiriedolwr | 24 May 2017 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.63m | £5.93m | £6.81m | £9.82m | £9.57m | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.69m | £6.50m | £7.85m | £8.59m | £9.54m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £539.19k | £1.93m | £1.00m | £2.28m | £947.16k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.52m | £1.99m | £1.02m | £2.45m | £1.05m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.28m | £689.54k | £1.40m | £1.68m | £1.93m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £4.82m | £3.23m | £4.39m | £5.69m | £6.56m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £39 | £3.65k | £1.61k | £1.37k | £30.53k | |
|
Incwm - Arall | £4.00k | £3.19k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £6.48m | £4.05m | £6.38m | £6.88m | £7.58m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.22m | £761.74k | £1.47m | £1.70m | £1.97m | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £20.08k | £19.90k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.69m | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £18.53m | £17.89m | £17.14m | £17.48m | £18.90m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £682.10k | £483.17k | £655.52k | £942.88k | £1.01m | |
|
Cyfanswm asedau | £3.14m | £2.82m | £2.78m | £3.68m | £2.12m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £2.28m | £1.54m | £1.92m | £2.23m | £2.07m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 23 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 30 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 28 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 27 Tachwedd 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 28 MAR 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 12 JUN 1985 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 07 MAY 1997 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 16 DEC 2003 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 27 FEB 2013 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 18 JUL 2017 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 24 MAY 2018 as amended on 24 Nov 2022
Gwrthrychau elusennol
1. TO SECURE FOR THE PUBLIC BENEFIT THE PRESERVATION AND USE OF THE HISTORIC DOCKYARD AT CHATHAM IN THE COUNTY OF KENT IN A MANNER APPROPRIATE TO ITS ARCHAEOLOGICAL, HISTORICAL AND ARCHITECTURAL IMPORTANCE. 2. TO PROMOTE AND FOSTER FOR THE PUBLIC BENEFIT A WIDE KNOWLEDGE AND UNDERSTANDING OF THE ARCHAEOLOGICAL, HISTORICAL AND ARCHITECTURAL SIGNIFICANCE OF THE HISTORIC DOCKYARD.
Maes buddion
CHATHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
The Fitted Rigging House
Main Gate Road
The Historic Dockyard
CHATHAM
Kent
ME4 4TZ
- Ffôn:
- 01634823800
- E-bost:
- info@chdt.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window