Dogfen lywodraethu THE WHEELYBOAT TRUST
Rhif yr elusen: 292216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 14 DECEMBER 1984 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 21 JUNE 1985, 26 MARCH 1996, 13 DECEMBER 2003 AND 17 MAY 2006.
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE MENTALLY OR PHYSICALLY HANDICAPPED BY THE PROVISION OF SPECIALLY DESIGNED BOATS AND FACILITIES FOR RECREATION OR OTHER LEISURE-TIME OR THERAPEUTIC OCCUPATION WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF SAID PERSONS BY PROMOTING THE SPORT OF ANGLING OR OTHER WATER-BORNE PURSUITS.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.