Hanes ariannol THE HEALTHCARE PLAY SPECIALIST EDUCATION TRUST

Rhif yr elusen: 292218
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2024
Cyfanswm Incwm Gros £24.97k £30.93k £29.64k £30.44k £32.54k
Cyfanswm gwariant £25.47k £18.96k £24.15k £36.83k £123.89k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A