THE OLIVER FISHER SPECIAL CARE BABY TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity is established to provide and maintain medical equipment, facilities and personnel required for the treatment of babies needing intensive and special care.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Roedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Caint
- Medway
Llywodraethu
- 08 Awst 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR A SOE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Sarah Jane Clarke | Ymddiriedolwr | 18 October 2023 |
|
|
||||
Olivia Grace Lawrence | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Alice Elizabeth Lawrence | Ymddiriedolwr | 05 October 2022 |
|
|
||||
Abigail Marie Pearson | Ymddiriedolwr | 02 November 2021 |
|
|
||||
Dr Santosh Pattnayak | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|||||
Samantha Short | Ymddiriedolwr | 05 November 2018 |
|
|
||||
Ms H Ditton | Ymddiriedolwr | 06 October 2016 |
|
|
||||
Mr D Liddiard | Ymddiriedolwr | 29 September 2015 |
|
|
||||
GEOFFREY LAWRENCE | Ymddiriedolwr | 18 October 2012 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.05k | £159.42k | £235.86k | £103.40k | £172.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £53.66k | £58.27k | £54.46k | £169.10k | £108.42k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 24 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 30 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
RULES ADOPTED 17/06/1983 AS AMENDED ON 09/11/1995 AS AMENDED ON 23/10/1996 AS AMENDED ON 18/09/2012 as amended on 02 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
TO PROVIDE MEDICAL EQUIPMENT, AS SUPPLEMENT TO THE SERVICE OF THE MEDWAY NHS TRUST, FOR THE TREATMENT OF BABIES NEEDING INTENSIVE AND SPECIAL CARE, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY FOR BABIES IN THE CARE OF THE OLIVER FISHER NEONATAL UNIT.
Maes buddion
CHATHAM
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
44 Doubleday Drive
Bapchild
Sittingbourne
ME9 9PJ
- Ffôn:
- 07766923716
- E-bost:
- Geoffrey.Lawrence@nhs.net
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window