CENTREPOINT SOHO

Rhif yr elusen: 292411
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Centrepoint is the UK's leading charity for homeless young people. It supports more than 15,000 homeless 16-25 year olds into a home and a job every year. Centrepoint works directly in London, Manchester, Yorkshire and the North East of England, and partners with other organisations across the UK. We also influence government policy with the overall aim of ending youth homelessness.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024

Gwariant elusennol

Charitable expenditure

Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.

In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.

Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.

By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Mae gan yr elusen hon un neu fwy o is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Addysg/hyfforddiant
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Llety/tai
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
  • Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
  • Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Lloegr

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 23 Ebrill 2012: y derbyniwyd cronfeydd gan 281100 STOPOVER LEWISHAM LIMITED
  • 06 Tachwedd 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 1057377 BRADFORD FOYER LTD
  • 11 Ionawr 2016: y derbyniwyd cronfeydd gan 1145443 HOMELESS FOOTBALL ASSOCIATION
  • 16 Medi 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1112504 YOUNG PEOPLE'S SUPPORT FOUNDATION LIMITED
  • 08 Rhagfyr 2021: y derbyniwyd cronfeydd gan 1161309 NOTTINGHAMSHIRE HOMELESS EYECARE
  • 16 Awst 1985: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Charitable company
Enwau eraill:
  • CENTREPOINT (Enw gwaith)
  • END YOUTH HOMELESSNESS (Enw gwaith)
Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
  • Cartrefi Lloegr
  • Ofsted (Swyddfa Safonau Mewn Addysg)
Polisïau:
  • Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
  • Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
  • Trin cwynion
  • Polisi a gweithdrefnau cwynion
  • Buddiannau croes
  • Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
  • Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
  • Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
  • Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
  • Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
  • Buddsoddi
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Polisi a gweithdrefnau diogelu
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
  • Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
  • Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
  • Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Tarek Khlat MBE Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Orla Gallagher Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Christopher Wilkins Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
David Thomas Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Stephen Jefford Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Michael Hood Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Emma Fraser Ymddiriedolwr 21 February 2024
Dim ar gofnod
Cheryl Ann Avery Ymddiriedolwr 01 September 2021
Dim ar gofnod
THOMAS FRANCIS WOOD Ymddiriedolwr 05 August 2020
Dim ar gofnod
Amanda Louise Holgate Ymddiriedolwr 05 August 2020
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST PETER, DE BEAUVOIR TOWN
Derbyniwyd: Ar amser
Tsion Ashaye Balcha Ymddiriedolwr 03 June 2020
Dim ar gofnod
Darren Emanuel Douglas Ymddiriedolwr 20 November 2019
Dim ar gofnod
CLARE MONTAGU Ymddiriedolwr 08 June 2016
Dim ar gofnod

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £44.38m £44.02m £50.25m £47.70m £60.01m
Cyfanswm gwariant £38.89m £37.93m £39.77m £47.50m £51.72m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £372.00k £250.15k £9.14m £64.00k £43.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £9.16m £9.01m N/A £8.98m £9.63m
Incwm o roddion a chymynroddion £23.45m £26.46m £32.88m £29.67m £40.66m
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £16.36m £16.92m £17.02m £17.23m £18.51m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £48.00k £16.00k £6.00k £118.00k £525.00k
Incwm - Arall £4.52m £627.00k £339.00k £675.00k £321.00k
Incwm - Cymynroddion £1.11m £865.00k £1.24m £660.32k £2.02m
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £28.26m £27.50m £28.40m £33.74m £37.07m
Gwariant - Ar godi arian £10.63m £10.42m £11.38m £13.75m £14.65m
Gwariant - Llywodraethu £214.00k £193.00k £175.00k £190.00k £215.00k
Gwariant - Sefydliad grantiau £299.00k £0 £0 £1.68m £361.87k
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0

Asedau a rhwymedigaethau

Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau hunan ddefnydd

Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.

Buddsoddiadau Tymor Hir

Buddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.

Asedau eraill

Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.

Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd

Arian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.

Cyfanswm rhwymedigaethau

Dyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.
Asset / Liability 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Asedau hunan ddefnydd £24.67m £24.44m £29.81m £31.11m £30.84m
Buddsoddiadau tymor hir £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm asedau £19.89m £27.10m £31.07m £30.51m £39.36m
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd £0 £0 £0 £0 £0
Cyfanswm rhwymedigaethau £17.96m £18.84m £17.70m £18.25m £18.52m

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2024 30 Ionawr 2025 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2024

(Mae'r cyfrifon
hyn wedi'u cymhwyso)

30 Ionawr 2025 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2023 31 Ionawr 2024 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2022 31 Ionawr 2023 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2021 28 Ionawr 2022 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 28 Ionawr 2021 Ar amser Download Agorwch mewn ffenestr newydd
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
The Rowe
59-63 Whitechapel High Street
London
E1 7PF
Ffôn:
0800 587 5158