Dogfen lywodraethu THE SIR HEINZ KOEPPLER TRUST
Rhif yr elusen: 292860
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 22ND MAY 1982 AS AMENDED BY MEMORANDUM MADE 8 APRIL 2003 AND ORDER UNDER S26 OF CHARITIES ACT 1993 DATED 2 JULY 2003 AS AMENDED ON 03 JUL 2014 as amended on 18 Nov 2021
Gwrthrychau elusennol
PROMOTING, FOR THE PUBLIC BENEFIT, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION ABOUT 1. WORLD AFFAIRS, AND 2. THE INFLUENCE UPON NATIONAL AND INTERNATIONAL POLICIES, OF A. THE DIVERSE CULTURES B. HISTORICAL PERSPECTIVES C. GOVERNMENTAL STRUCTURES AND POWERS D. POLITICAL ASSUMPTIONS AND ATTITUDES - OF THE PEOPLES AND NATIONS OF THE WORLD.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NOT DEFINED
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.