DEVON COUNTY AGRICULTURAL ASSOCIATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The objects of the Association are the advancement of agriculture in the County of Devon and the encouragement of education and knowledge of agriculture and country pursuits. These objects are particularly fostered by the promotion of the annual Devon County Show.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Cyfanswm incwm:
£2,823,396
Roddion a chymynroddion | £17.88k | |
Weithgareddau elusennol | £1.37m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.27m | |
Buddsoddiadau | £162.52k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£2,585,943
Codi arian | £453.80k | |
Weithgareddau elusennol | £2.13m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £453.80k | |
Gwariant elusennol | £2.13m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £237.45k |
Pobl

16 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
360 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£70k i £80k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 25 Hydref 1985: Cofrestrwyd
- DEVON COUNTY SHOW (Enw gwaith)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Claire Louise Heaven-Roberts | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
Sir Henry Studholme BT DL | Ymddiriedolwr | 19 January 2018 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREW GRAY | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
MARK JOSEPH WEEKES | Ymddiriedolwr | 22 July 2011 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
JOHN ALBERT THOMAS LEE OBE DL | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
DEBORAH CUSTANCE-BAKER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
M H RETALLICK | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
STR STEVENS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.56m | £1.05m | £2.05m | £2.28m | £2.82m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.32m | £1.23m | £1.76m | £2.01m | £2.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £91.59k | £106.51k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £10.38k | £2.37k | £3.70k | £17.88k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.08m | £780.97k | £709.23k | £886.43k | £1.27m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.39m | £72.80k | £1.14m | £1.27m | £1.37m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £86.22k | £82.09k | £91.01k | £116.01k | £162.52k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £108.43k | £106.50k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.87m | £822.02k | £1.48m | £1.70m | £2.13m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £450.92k | £0 | £0 | £0 | £453.80k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £11.13k | £15.46k | £7.11k | £6.67k | £13.43k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £405.32k | £280.98k | £316.62k | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £3.11m | £3.40m | £3.25m | £3.14m | £3.02m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £388.19k | £378.67k | £1.06m | £1.24m | £1.38m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £564.00k | £1.01m | £1.25m | £1.07m | £840.31k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | 24 Mehefin 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | 13 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | 26 Mai 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | 29 Gorffennaf 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | 28 Gorffennaf 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 28TH JUNE 1985 as amended on 24 Jan 2008 as amended on 02 Feb 2024 as amended on 02 Feb 2024
Gwrthrychau elusennol
2.1 The Objects of the Association are: (a) to promote agriculture (in all its forms including but not limited to animal husbandry, horticulture, aquaculture, forestry, food production, sustainable land management, rural crafts, environmental conservation, and all allied industries) for the benefit of the public and in particular (but not exclusively) in the County of Devon; (b) to advance education and promote research in connection with agriculture and allied industries, the rural economy and rural life, and to publish the results of such research for the public benefit; and (c) in pursuance of the above purposes, to hold and promote shows, exhibitions, conferences and competitions connected with agriculture, the rural economy and rural life including (but not exclusively) from time to time the Devon County Show.
Maes buddion
DEVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
WESTPOINT
CLYST ST MARY
EXETER
DEVON
EX5 1DJ
- Ffôn:
- 01392446000
- E-bost:
- info@dcshow.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window