THE BOURNE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Local History
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
78 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Croydon
- Surrey
Llywodraethu
- 11 Rhagfyr 1985: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philip John Swallow | Ymddiriedolwr | 12 May 2025 |
|
|||||
Lizzie Mould | Ymddiriedolwr | 11 March 2024 |
|
|
||||
Paul Anthony Redington | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Christopher Barry Stanton | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Ward | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Irene Mary Keefe | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
GWYNETH MARGARET FOOKES | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Raymond Howgego | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Joyce Pamela Hoad | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
ANTHONY PAUL VAVASOUR SANDFORD | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|||||
Elizabeth Jean Bonsall | Ymddiriedolwr | 25 March 2023 |
|
|
||||
Linda Anne Mutler | Ymddiriedolwr | 09 May 2019 |
|
|
||||
HAZEL YVONNE MARSDEN | Ymddiriedolwr | 06 June 2012 |
|
|
||||
ROGER CHARLES PACKHAM | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.38k | £13.49k | £13.70k | £12.53k | £14.43k | |
|
Cyfanswm gwariant | £18.99k | £16.39k | £14.87k | £14.96k | £14.08k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 16 Mai 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 22 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 20 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19/11/1985. AS AMENDED 9TH SEPTEMBER 1993 AS AMENDED ON 19 MAR 2016 as amended on 25 Mar 2023
Gwrthrychau elusennol
TO EXTEND THE KNOWLEDGE OF LOCAL HISTORY BY THE INVESTIGATION AND RECORDING OF THE HISTORY OF CATERHAM, CHALDON, CHELSHAM, CHIPSTEAD, COULSDON, FARLEIGH, GODSTONE, KENLEY, PURLEY, SANDERSTEAD, WHYTELEAFE, WARLINGHAM, WOLDINGHAM AND ASSOCIATED DISTRICTS; TO FOSTER AN INTEREST IN LOCAL HISTORY AND TO ENCOURAGE MEMBERS AND THE PUBLIC TO LEARN MORE OF THEIR DISTRICT'S HISTORY, TO ENSURE THE PRESERVATION OF RECORDS AND OBJECTS OF HISTORICAL INTEREST AND TO PROMOTE AN AWARENESS OF THE NEED FOR CONSERVATION IN THE SOCIETY'S AREA.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
5 Drake Avenue
CATERHAM
Surrey
CR3 5BS
- Ffôn:
- 01883341759
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window