THE CATHOLIC FAMILY HISTORY SOCIETY
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Catholic Family History Society exists to encourage Catholics and those who have Catholic ancestry (however distant) to research their family histories; it also encourages members to transcribe church registers where available and, with copyright permission, these are published and brought into the public domain. CDs and printed publications are available worldwide via Genfair.co.uk.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Yr Alban
Llywodraethu
- 29 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 515599 THE MANCHESTER AND LANCASHIRE FAMILY HISTORY SOCIE...
- 29 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 527408 ST CUTHBERT'S COLLEGE USHAW
- 29 Awst 2024: y trosglwyddwyd cronfeydd i 233701 SOCIETY OF GENEALOGISTS
- 26 Tachwedd 1985: Cofrestrwyd
- 29 Awst 2024: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
- THE ENGLISH CATHOLIC ANCESTOR SOCIETY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.25k | £3.62k | £3.30k | £1.93k | £955 | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.47k | £3.91k | £2.73k | £1.77k | £2.20k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 19 Awst 2024 | 80 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 15 Awst 2023 | 76 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 05 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 03 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 18 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 5TH OCTOBER 1985; AND AS AMENDED BY SCHEME SEALED 3RD OCTOBER 1995. as amended on 14 Sep 2021
Gwrthrychau elusennol
(A) TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY OF THE FAMILY HISTORY AND GENEALOGY OF ENGLISH CATHOLICS. (B) TO PROVIDE EDUCATIONAL FACILITIES FOR THE STUDY OF FAMILY HISTORY.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window