Hanes ariannol BRITISH SOCIETY OF PHYSICAL AND REHABILITATION MEDICINE

Rhif yr elusen: 293196
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £166.00k £87.16k £99.35k £74.45k £268.29k
Cyfanswm gwariant £188.32k £100.72k £106.67k £157.51k £78.48k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A