Hanes ariannol READIBUS
Rhif yr elusen: 293377
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.52m | £1.18m | £1.23m | £1.07m | £1.02m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.46m | £1.19m | £982.30k | £920.46k | £964.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £976.62k | £694.95k | £593.93k | £621.01k | £618.94k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £138.67k | £122.48k | £340.66k | £115.20k | £89.35k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £35.44k | £11.60k | £18.32k | £42.83k | £13.83k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £3.40k | £3.20k | £400 | £6.10k | £4.16k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.45m | £1.13m | £967.61k | £980.61k | £976.35k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £373 | £726 | £210 | £89 | £3.79k | |
|
Incwm - Arall | £24.53k | £38.27k | £248.03k | £40.87k | £20.43k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.46m | £1.19m | £982.30k | £920.46k | £964.16k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £29.10k | £20.86k | £21.53k | £17.51k | £23.18k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.