ST LUKE'S OXFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Long term nursing care, palliative care, respite care and post-operative rehabilitation for sick, disabled and older persons regardless of their means.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£4,913,424
Roddion a chymynroddion | £155.02k | |
Weithgareddau elusennol | £4.72m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £23.99k | |
Arall | £12.60k |
Cyfanswm gwariant:
£4,580,436
Codi arian | £9.45k | |
Weithgareddau elusennol | £4.57m | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £9.45k | |
Gwariant elusennol | £4.57m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £332.99k |
Pobl

95 Gweithwyr
8 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nifer y cyflogeion | |
---|---|
£60k i £70k | 1 |
£90k i £100k | 1 |
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Swydd Rydychen
Llywodraethu
- 26 Chwefror 1986: Cofrestrwyd
- ST LUKE'S HOSPITAL (Enw gwaith)
- ST LUKES HOSPITAL-OXFORD (Enw gwaith)
- Y Comisiwn Ansawdd Gofal
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LUKE PONSONBY | Cadeirydd | 25 June 2014 |
|
|||||||
Tessa Louise McGrigor | Ymddiriedolwr | 02 October 2024 |
|
|
||||||
Simon Polito | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|||||||
Nicholas Ritchie | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||||
Tina Welford | Ymddiriedolwr | 16 December 2020 |
|
|||||||
Peter Burge | Ymddiriedolwr | 24 March 2018 |
|
|
||||||
Lady Juliet NORMAN | Ymddiriedolwr | 24 June 2015 |
|
|
||||||
Graham Candy | Ymddiriedolwr | 10 December 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.25m | £3.49m | £3.91m | £4.62m | £4.91m | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.32m | £3.74m | £3.73m | £4.28m | £4.58m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £239.76k | £85.94k | £95.98k | £60.30k | £155.02k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £162.46k | £0 | £3.71m | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.84m | £3.17m | £0 | £4.55m | £4.72m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £13.18k | £4.35k | £0 | £593 | £23.99k | |
|
Incwm - Arall | £2.18k | £221.22k | £100.84k | £13.57k | £12.60k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £3.29m | £3.74m | £3.72m | £4.27m | £4.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £33.76k | £0 | £9.64k | £12.58k | £9.45k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £8.60k | £256.03k | £475.44k | £673.29k | £682.95k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £10.60m | £10.40m | £10.21m | £7.32m | £7.39m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £347.31k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £513.83k | £729.60k | £994.46k | £1.28m | £1.28m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £3.65m | £3.55m | £3.44m | £3.28m | £3.01m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 15 Tachwedd 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 29 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 08 Medi 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 30 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 14TH FEBRUARY 1986 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION OF 29 SEPTEMBER 2003, AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 24 SEPTEMBER 2007. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION 28 SEPTEMBER 2009. AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 21 MAR 2018
Gwrthrychau elusennol
THE OBJECTS FOR WHICH THE ASSOCIATION IS ESTABLISHED ARE THE RELIEF AND CARE OF THE ELDERLY, SICK, DISABLED AND POOR FROM ALL FAITHS AND THOSE OF NONE, INCLUDING, TO THE EXTENT THAT IT IS RELEVANT AND PRACTICAL TO DO SO, IN A MANNER AND ATMOSPHERE APPROPRIATE TO SUCH FAITH. IN PURSUIT OF THE ABOVE OBJECTS, THE ASSOCIATION SHALL: 1. ASSIST IN THE TREATMENT AND CARE OF PERSONS SUFFERING FROM PHYSICAL ILLNESS OF ANY DESCRIPTION OR IN NEED OF REHABILITATION AS A RESULT OF SUCH ILLNESS, BY THE PROVISION OF LONG-TERM NURSING CARE, PALLIATIVE CARE, RESPITE CARE AND POST-OPERATIVE REHABILITATION FOR SICK, DISABLED AND ELDERLY PERSONS; 2. ENDEAVOUR TO PROMOTE THE DIGNITY AND QUALITY OF LIFE DUE TO EVERY INDIVIDUAL, SEEING EACH AS A WHOLE PERSON, AND AIMING TO GIVE ALL THOSE SUFFERING FROM PAIN AND DISABILITY THE OPPORTUNITY FOR GROWTH IN HAPPINESS AND SPIRITUAL DEVELOPMENT; AND 3. OFFER SPIRITUAL SUPPORT FOR PATIENTS TO THE EXTENT THAT PATIENTS WISH TO SEEK SUCH CONSULTATION, THROUGH THE PROVISION OF VISITS FROM SUCH PEOPLE OF FAITH AS ARE APPROPRIATE, WHICH MAY INCLUDE SERVICES IN THE HOSPITAL CHAPEL.
Maes buddion
OXFORD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
LATIMER ROAD
OXFORD
OX3 7PF
- Ffôn:
- 01865228800
- E-bost:
- admin@stlukeshosp.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window