THE IDA CARROLL DOUBLE BASS AWARD TRUST
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY PRACTICE AND APPRECIATION OF MUSIC (AND MORE PARTICULARLY THE DOUBLE BASS) WHO ARE AT THE TIME OF AWARD UNDER THE AGE OF 19 YEARS
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2012
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Ionawr 2015: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1059193 THE IDA CARROLL TRUST
- 10 Chwefror 1986: Cofrestrwyd
- 09 Ionawr 2015: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2008 | 31/12/2009 | 31/12/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £47 | £649 | £68 | £12 | £32 | |
|
Cyfanswm gwariant | £0 | £500 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2014 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2013 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2012 | 14 Chwefror 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2011 | 01 Tachwedd 2012 | 1 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2011 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 27TH OF SEPTEMBER 1985
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC IN THE STUDY PRACTICE AND APPRECIATION OF MUSIC (AND MORE PARTICULARLY THE DOUBLE BASS) IN SUCH MANNER AS THE TRUSTEES SHALL IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION THINK FIT AND IN PARTICULAR (BUT WITHOUT PREJUDICE TO THE GENERALITY OF THE FOREGOING) BY THE GRANT OF AN ANNUAL AWARDS (TO BE KNOWN AS IDA CARROLL DOUBLE BASS AWARDS) FOR STUDENTS OF THE DOUBLE BASS WHO ARE AT THE TIME OF AWARD UNDER THE AGE OF 19 YEARS AND RESIDENT OR STUDYING IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
NOT DEFINED
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window