Hanes ariannol NEWPIER CHARITY LIMITED
Rhif yr elusen: 293686
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £668.49k | £561.61k | £630.63k | £677.00k | £588.55k | |
|
Cyfanswm gwariant | £395.35k | £622.46k | £622.21k | £618.95k | £694.25k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £208.04k | £174.56k | £71.05k | £143.50k | £153.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £174.56k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £460.45k | £387.02k | £556.63k | £533.50k | £434.65k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £24 | £2.96k | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £71.05k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £395.35k | £142.25k | £76.99k | £618.95k | £694.25k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £480.21k | £478.02k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.56k | £22.39k | £45.79k | £59.25k | £46.51k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £322.31k | £0 | £0 | £499.60k | £590.36k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £67.20k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.