ymddiriedolwyr OXFORD SEA CADETS T.S. EURYALUS
Rhif yr elusen: 293839
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev STEPHEN JAMES PIX | Cadeirydd |
|
|
|||||
Dr Richard Leo Lester | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
Daniel Robert Coles | Ymddiriedolwr | 24 October 2023 |
|
|
||||
TIMOTHY TAYLOR | Ymddiriedolwr | 28 October 2022 |
|
|
||||
LT ANTHONY JOHN INGHAM | Ymddiriedolwr | 30 October 2020 |
|
|||||
Rev ANTHONY GRAHAM BUCKLEY | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|||||
MARK WALLER INGHAM | Ymddiriedolwr | 18 January 2019 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.